Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Formål | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 tilføjes Bestyrelse: Anders Lomholt Dinnsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-02 fjernes Bestyrelse: Elsebeth Koldkjær Jungersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-02 tilføjes Direktion: Anders Lomholt Dinnsen (direktør) (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-02 fjernes Direktion: Elsebeth Koldkjær Jungersen (direktør) (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-07 tilføjes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-09-06 fjernes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Camilla Ejler Rasmussen, Caroline Tita Rasmussen, Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-09-30 fjernes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af en direktør i forening med bestyrelsens næstformand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvestvej 31, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 3., 1256 København K (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-15 tilføjes Bestyrelse: Elsebeth Koldkjær Jungersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2021-04-15 tilføjes Direktion: Elsebeth Koldkjær Jungersen (direktør) (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2021-04-15 fjernes Direktion: Ernst Michaelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive køb, salg og udlejning af fast ejendom, ejendomsudvikling samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-04-15 tilføjes Vedtægter: 2021-04-15 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-02 tilføjes Legale ejere: A/S AF 26.10.1983 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-01-02 fjernes Legale ejere: Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: A/S AF 26.10.1983, Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-01-01 fjernes Legale ejere: A/S AF 26.10.1983 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-01-02 tilføjes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen, Camilla Ejler Rasmussen, Caroline Tita Rasmussen (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2018-01-02 fjernes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-01-01 fjernes Reelle ejere: Camilla Ejler Rasmussen, Caroline Tita Rasmussen (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: A/S AF 26.10.1983 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2013-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 3., 1256 København K (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2013-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 2., 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-08 tilføjes Formål: Selskabet formål er at eje og udleje tilbygningen til butikscentret Shoppen, beliggende Vandmanden 5-7, Aalborg (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2011-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2011-03-08 tilføjes Vedtægter: 2011-03-08 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2010-10-07 fjernes Direktion: Ulrik Bebe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 2., 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-23 tilføjes Direktion: Ulrik Bebe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-09-24)
Den 2010-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Legale ejere: A/S AF 26.10.1983 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2010-08-23 tilføjes Navne: EG VANDMANDEN ApS (offentliggjort 2010-08-23)
Den 2010-08-23 tilføjes Reelle ejere: Camilla Ejler Rasmussen, Caroline Tita Rasmussen (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2010-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-08-23 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Stiftere: CERACO DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-08-23)
Den 2010-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)