Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Navne | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Kapitalvaluta | Virksomhedsstatus | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-02-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 34, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 34, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 34, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 34, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 34, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 34, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-28 tilføjes Legale ejere: JDA HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 fjernes Legale ejere: CAMA Ejendomsadministration ApS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 34, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2017-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 3, 4. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-10-27 tilføjes Hjemmeside: www.camainvest.dk (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-10-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info@camainvest.dk (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-10-01 tilføjes Direktion: Jeppe Daniel Aillaud (direktør) (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-10-01 fjernes Direktion: Svend Aage Kousgaard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: Jeppe Daniel Aillaud (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-01 fjernes Legale ejere: Jeppe Daniel Aillaud (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Daniel Aillaud (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er opkøb og udvikling af udlejningsejendomme og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 tilføjes Vedtægter: 2014-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Revisor: REV-2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-25 tilføjes Revisor: REV-2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-25 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 3, 4. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2013-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 6, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-02-08)
Den 2013-07-05 fjernes Direktion: Mikkel Anker Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-04 tilføjes Direktion: Svend Aage Kousgaard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-04 tilføjes Navne: SVEND P. EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-07-05)
Den 2013-07-03 fjernes Navne: LISE B. EJENDOMME ApS (offentliggjort 2010-08-19)
Den 2013-07-01 tilføjes Legale ejere: CAMA Ejendomsadministration ApS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 6, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-02-08)
Den 2013-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandhusvej 45, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-08 tilføjes Direktion: Mikkel Anker Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-08 fjernes Direktion: Lise Bredgaard Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2011-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandhusvej 45, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-19 tilføjes Direktion: Lise Bredgaard Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2010-09-08)
Den 2010-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 tilføjes Navne: LISE B. EJENDOMME ApS (offentliggjort 2010-08-19)
Den 2010-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2010-08-19 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 tilføjes Stiftere: Lise Bredgaard Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-08-19)
Den 2010-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)