Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 tilføjes Bestyrelse: Albert Philip Hendrik Janssens (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-04-11 fjernes Bestyrelse: Pelle Sværke Sommerlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-03-01 tilføjes Direktion: Mads Øbakke Vendelholt (direktør) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-02-28 fjernes Direktion: Olivia Koefoed Olesen (direktør) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-10-26 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Lindboe (suppleant) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-25 fjernes Bestyrelse: Rasmus Lindboe (suppleant) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 tilføjes Direktion: Olivia Koefoed Olesen (direktør) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-10-26 fjernes Direktion: Tom Bruun Weinreich (direktør) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-09-27 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Lindboe (suppleant) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-09-27 tilføjes Direktion: Tom Bruun Weinreich (direktør) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-09-27 fjernes Direktion: Jamie Stemann Gregson (direktør) (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-24 tilføjes Bestyrelse: Pelle Sværke Sommerlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-05-24 fjernes Bestyrelse: Yasmin Davali (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-02-13 tilføjes Direktion: Jamie Stemann Gregson (direktør) (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: Stefan Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-05-31 fjernes Bestyrelse: Monika Margrethe Skadborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-18 tilføjes Direktion: Stefan Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2021-08-18 fjernes Direktion: Toke Dahler-Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-18 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-17 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-06 tilføjes Formål: Foreningens formål er: 1)Foreningens formål er at skaffe medlemmerne varer og at bistå medlemmerne med tjenesteydelser samt at afsætte medlemmernes produkter. 2) At støtte den danske studenterbevægelse gennem økonomiske udlodninger, egen drift af virksomhed samt støtte på anden måde. Støtten gives alene til Danske Studerendes Fællesråd og andre projekter efter godkendelse fra Danske Studerendes Fællesråd. (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-05-26 tilføjes Bestyrelse: Maria Flora Middelboe Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-05-26 fjernes Bestyrelse: Dennis Nedergaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-05-26 tilføjes Navne: Elev- og Studenterkooperativet f.m.b.a. (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-05-25 fjernes Navne: DANSKE STUDERENDES ANDELSSELSKAB A.M.B.A. (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-05-26 tilføjes Vedtægter: 2020-05-26 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-05-25 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 fjernes Bestyrelse: Stefan Larsen (formand) (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-02 tilføjes Hjemmeside: www.danskestuderende.com (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@danskestuderende.com (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-07-01 fjernes Kontaktoplysninger: dsf@dsfnet.dk (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-24 tilføjes Bestyrelse: Christian Kongsbak Refshauge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2018-05-24 fjernes Bestyrelse: Rasmus Markussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 4, 2. tv., 1608 København V (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 43, 2., 1150 København K (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-05-30 tilføjes Bestyrelse: Yasmin Davali (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-25 tilføjes Direktion: Toke Dahler-Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2017-01-25 fjernes Direktion: Ole Buch Rahbek (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-13 tilføjes Bestyrelse: Jakob Lindell Ruggaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2016-04-13 fjernes Bestyrelse: Maria Stein Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-04-12 fjernes Bestyrelse: Jakob Lindell Ruggaard (formand) (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-04-13 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-04-13 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2015-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 43, 2., 1150 København K (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2015-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 51, st. tv., 1553 København V (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 51, st. tv., 1553 København V (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 52, 1150 København K (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Bestyrelse: Dennis Nedergaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2015-05-28 fjernes Bestyrelse: Theis Eizo de Noord Bedsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-15 tilføjes Bestyrelse: Theis Eizo de Noord Bedsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-15 fjernes Bestyrelse: Anders Ehlers Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-28 tilføjes Kontaktoplysninger: dsf@dsfnet.dk (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2015-05-27 fjernes Kontaktoplysninger: ehlers@retskilden.dk (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-15 tilføjes Direktion: Ole Buch Rahbek (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2015-05-15 fjernes Direktion: Jacob Peter Ørum (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2013-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-27)
Den 2012-04-18 tilføjes Direktion: Jacob Peter Ørum (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-18 fjernes Direktion: Kristian Skjøth Balslev (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: ehlers@retskilden.dk (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2010-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 52, 1150 København K (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2010-08-06 tilføjes Bestyrelse: Anders Ehlers Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-06 tilføjes Direktion: Kristian Skjøth Balslev (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er: 1)Selskabets formål er at skaffe medlemmerne varer og at bistå medlemmerne med tjenesteydelser samt at afsætte medlemmernes produkter. 2) At støtte den danske studenterbevægelse gennem økonomiske udlodninger, egen drift af virksomhed samt støtte på anden måde. Støtten gives alene til Danske Studerendes Fællesråd og andre projekter efter godkendelse fra Danske Studerendes Fællesråd. (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2010-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-27)
Den 2010-08-06 tilføjes Navne: DANSKE STUDERENDES ANDELSSELSKAB A.M.B.A. (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2010-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-08-06 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2010-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-06 tilføjes Vedtægter: 2010-08-06 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2010-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2010-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)