Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2011-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: AKTIV EL HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AKTIV EL HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2015-03-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-19 tilføjes Vedtægter: 2015-03-19 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-19 fjernes Revisor: LGS Ejendomme A/S (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friheden 7, 4900 Nakskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-16 tilføjes Direktion: Søren Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber, anden investeringsvirksomhed samt i forbindelse hermed stående virksomhed fastsat efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Legale ejere: Søren Christiansen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-08-15 fjernes Legale ejere: Søren Christiansen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-08-10 tilføjes Legale ejere: Søren Christiansen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-08-16 tilføjes Navne: SØREN CHRISTIANSEN HOLDING 2010 ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2010-08-16 tilføjes Reelle ejere: Søren Christiansen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-08-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2010-08-16 tilføjes Revisor: LGS Ejendomme A/S (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2010-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Vedtægter: 2010-08-16 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2010-08-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-08-19)
Den 2010-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)