Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Silviya Nikolaeva Vasileva | 30.01.2012 | 18.01.2013 | direktion |
Erol Kocak | 09.01.2012 | 30.01.2012 | direktion |
Münir Akcura | 01.09.2011 | 09.01.2012 | direktion |
Ali Akcura | 30.03.2011 | 01.09.2011 | direktion |
Münir Akcura | 09.08.2010 | 30.03.2011 | direktion |