Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødager Alle 63, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 fjernes Direktion: Thorkild Løv Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-11 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 fjernes Legale ejere: LØV ApS (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 fjernes Navne: TRISTAN 2809 ApS (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 fjernes Stiftere: LØV ApS (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødager Alle 63, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrigrenen 21, 2635 Ishøj (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2015-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrigrenen 21, 2635 Ishøj (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2015-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Farverland 3, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-10-23 tilføjes Direktion: Thorkild Løv Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2015-10-23 fjernes Direktion: Tonny Vigant Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: LØV ApS (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farverland 3, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2013-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Farverland 3, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-12-03)
Den 2013-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farverland 3, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-12-03)
Den 2013-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 5, st., 1255 København K (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 5, st., 1255 København K (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2011-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 35, 4. tv., 1606 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 35, 4. tv., 1606 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-11 tilføjes Direktion: Thorkild Løv Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Direktion: Thorkild Løv Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med detailhandel og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2010-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2010-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-11 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2010-08-11 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2010-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2010-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2010-08-11 tilføjes Navne: TRISTAN 2809 ApS (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2010-08-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2010-08-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2010-08-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2010-08-11 tilføjes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 tilføjes Stiftere: LØV ApS (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2010-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2010-08-11 tilføjes Vedtægter: 2010-08-11 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2010-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2010-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-13)