Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Madsen | 01.10.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Casper Nørgaard | 01.02.2017 | 01.10.2023 | direktør |
Anders Thorup | 03.08.2010 | 01.02.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marianne Fruensgaard | 30.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Pedersen | 08.12.2022 | formand |
Søren Ehlert | 27.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Madsen | 08.12.2022 | 30.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Christensen | 24.11.2015 | 27.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Pedersen | 25.11.2014 | 07.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Madsen | 25.11.2014 | 07.12.2022 | formand |
Casper Nørgaard | 25.11.2014 | 22.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anders Hjulmand | 25.11.2014 | 24.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Niels Lomborg | 07.01.2013 | 25.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jens Koefoed Stadum | 07.01.2013 | 25.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Per Christensen | 12.12.2011 | 07.01.2013 | formand |
Karsten Madsen | 25.11.2010 | 07.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Anker Laden-Andersen | 03.08.2010 | 24.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Pedersen | 03.08.2010 | 07.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Anders Hjulmand | 03.08.2010 | 12.12.2011 | formand |
Erling Mortensen | 03.08.2010 | 25.11.2010 | bestyrelsesmedlem |