Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skalhuse 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-08 fjernes Direktion: Helle Lykke Færch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-08 fjernes Navne: LLL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR KRESTEN HYLDAHL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Stiftere: Helle Lykke Færch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, herunder kan selskabet investere i ikke spekulationsprægede værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Navne: LLL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-27 fjernes Navne: HELLE LYKKE FÆRCH HOLDING ApS (offentliggjort 2010-08-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Vedtægter: 2013-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 6.975.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 5.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skalhuse 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryggen 80, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 4.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 3.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 2.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryggen 80, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-09 tilføjes Direktion: Helle Lykke Færch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 tilføjes Navne: HELLE LYKKE FÆRCH HOLDING ApS (offentliggjort 2010-08-09)
Den 2010-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR KRESTEN HYLDAHL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 tilføjes Stiftere: Helle Lykke Færch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)