Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Fjorden 25, 7600 Struer (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Direktion: Karsten Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-01 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Legale ejere: Karsten Jensen, Lars Nybo (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Navne: RL STRUER HOLDING ApS (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Reelle ejere: Karsten Jensen, Lars Nybo (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Stiftere: Lars Nybo, Karsten Jensen (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Fjorden 25, 7600 Struer (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2017-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Fjorden 25, 7600 Struer (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Fjorden 25, 7600 Struer (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2016-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Fjorden 25, 7600 Struer (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2016-09-10 tilføjes Vedtægter: 2016-09-10 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Fjorden 25, 7600 Struer (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2011-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 67, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 67, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-01 tilføjes Direktion: Karsten Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2010-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter. (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2010-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2010-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-01 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2010-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2010-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2010-08-01 tilføjes Legale ejere: Karsten Jensen, Lars Nybo (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2010-08-01 tilføjes Navne: RL STRUER HOLDING ApS (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2010-08-01 tilføjes Reelle ejere: Karsten Jensen, Lars Nybo (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2010-08-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2010-08-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2010-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2010-08-01 tilføjes Stiftere: Lars Nybo, Karsten Jensen (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2010-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2010-08-01 tilføjes Vedtægter: 2010-08-01 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2010-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2010-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-25)