Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LOUIS NIELSEN ROSKILDE ApS. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2019-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LOUIS NIELSEN STENLØSE ApS. (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Frederiksensvej 16, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Klevekær 23, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-10-01 tilføjes Legale ejere: Tanja Wello, Jens Preisler Wello (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2010-10-01 tilføjes Reelle ejere: Tanja Wello, Jens Preisler Wello (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2010-09-30 fjernes Legale ejere: Tanja Wello, Jens Preisler Wello (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2010-08-20 tilføjes Legale ejere: Tanja Wello, Jens Preisler Wello (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2010-08-04 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@wello.dk (offentliggjort 2010-08-05)
Den 2010-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klevekær 23, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2010-08-03 tilføjes Direktion: Jens Preisler Wello (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 tilføjes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2010-08-05)
Den 2010-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 tilføjes Navne: WELLOPTIK ApS (offentliggjort 2010-08-05)
Den 2010-08-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 tilføjes Stiftere: Jens Preisler Wello (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 tilføjes Vedtægter: 2010-08-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-08-05)
Den 2010-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)