Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Vedtægter | ||||
Formål | Tegningsregel |
Den 2019-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, 33. 8., 2300 København S (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 fjernes Direktion: Karl James Cutler (direktør) (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-29 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 fjernes Interessenter: PLEXCOM Ltd. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 fjernes Legale ejere: Wise Concept Ltd, PlexCom Ltd (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 fjernes Navne: Globusborg Solution K/S (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, 33. 8., 2300 København S (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, 33. 8., 2300 København S (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2015-08-29 fjernes Direktion: Diana Kvist Jensen (direktør) (offentliggjort 2015-08-29)
Den 2015-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, 33. 8., 2300 København S (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2015-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 18, 1203 København K (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-07-27 tilføjes Direktion: Diana Kvist Jensen (direktør) (offentliggjort 2015-08-29)
Den 2015-07-27 fjernes Direktion: Arunas Masenas (direktion) (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-07-27 tilføjes Navne: Globusborg Solution K/S (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2015-07-26 fjernes Navne: K&B TECHNOLOGY GROUP K/S (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-07-27 tilføjes Vedtægter: 2015-07-27 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2011-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 18, 1203 København K (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2011-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 53, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2010-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 53, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-29 tilføjes Direktion: Arunas Masenas (direktion) (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2010-07-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er produktion af industri- og forbrugervarer, internationale handel og alle andre forretninger, som direktionen af kommanditselskabet må beslutte. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2010-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2010-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-29 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2010-07-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-29 tilføjes Interessenter: PLEXCOM Ltd. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2010-07-29 tilføjes Legale ejere: Wise Concept Ltd, PlexCom Ltd (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2010-07-29 tilføjes Navne: K&B TECHNOLOGY GROUP K/S (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2010-07-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2010-07-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2010-07-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2010-07-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2010-07-29 tilføjes Vedtægter: 2010-07-29 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2010-07-29 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2010-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-31)