Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-02 tilføjes Vedtægter: 2021-07-02 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-02 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2010-07-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THAI LANNA ApS. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2010-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NICHA EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2017-03-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bomedo.com ApS. (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: W-Signs ApS. (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2015-04-01 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2010-11-24)
Den 2010-09-30 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-08-03)
Den 2010-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høyrups Alle 2, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-30 tilføjes Direktion: Steen Henrik Sundsvald Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab og enten selv eller via deltagelse i selskaber at drive produktion og handel samt kapitalanbringelse i form investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-30 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-08-03)
Den 2010-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-30 tilføjes Legale ejere: Steen Henrik Sundsvald Christensen (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2010-07-30 tilføjes Navne: NICHA HOLDING ApS (offentliggjort 2010-08-02)
Den 2010-07-30 tilføjes Reelle ejere: Steen Henrik Sundsvald Christensen (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2010-07-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2010-07-30 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-07-30 tilføjes Stiftere: Steen Henrik Sundsvald Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-30 tilføjes Vedtægter: 2010-07-30 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2010-07-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-08-02)
Den 2010-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)