Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-05-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2019-08-01 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-01-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-20 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2011-10-20 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuxensvej 4, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 tilføjes Direktion: Viggo Forslund Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for B.A. Elevator A/S samt at besidde aktier og anparter og foretage investering og finansiering i øvrigt efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Legale ejere: Viggo Forslund Andersen (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2010-07-01 tilføjes Navne: B.A. ELEVATOR HOLDING ApS (offentliggjort 2010-08-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Reelle ejere: Viggo Forslund Andersen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2010-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-07-01 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Vedtægter: 2010-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-08-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)