Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-07-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SISTERS TIME ApS. (offentliggjort 2015-05-25)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-05-29 tilføjes Vedtægter: 2019-05-29 (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-05-29 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2017-09-30 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebakken 8, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-09-02)
Den 2013-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Balagervej 28, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2013-05-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-28 tilføjes Direktion: Gitte Tarp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 fjernes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balagervej 28, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-28 tilføjes Direktion: Birgit Tarp (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele samt udøve virksomhed med handel og service og aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-07-29)
Den 2010-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 tilføjes Legale ejere: Gitte Tarp, Birgit Tarp (offentliggjort 2015-05-25)
Den 2010-07-28 tilføjes Navne: SISTERS TIME HOLDING ApS (offentliggjort 2010-07-28)
Den 2010-07-28 tilføjes Reelle ejere: Gitte Tarp, Birgit Tarp (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2010-07-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2010-07-28 tilføjes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 tilføjes Stiftere: Gitte Tarp, Birgit Tarp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-28 tilføjes Vedtægter: 2010-07-28 (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2010-07-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-07-28)
Den 2010-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)