Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kyhnsvej 4, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-17 fjernes Navne: ECHOPPE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-17 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-17 fjernes Stiftere: Erik Christian de Leon Harboe-Hoppe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-02-06 fjernes Direktion: Erik Christian de Leon Harboe-Hoppe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kyhnsvej 4, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Direktion: Erik Christian de Leon Harboe-Hoppe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Navne: ECHOPPE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Stiftere: Erik Christian de Leon Harboe-Hoppe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Vedtægter: 2010-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)