Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Linhardt Jensen | 24.02.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Ketler Iversen | 12.07.2010 | 24.02.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Linhardt Jensen | 24.02.2012 | 18.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Ladefoged Jensen | 24.02.2012 | 18.03.2013 | formand |
Henning Lindhardt Jensen | 13.12.2010 | 18.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Ketler Iversen | 12.07.2010 | 24.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Ladefoged Jensen | 12.07.2010 | 13.12.2010 | bestyrelsesmedlem |