Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | ||||
Vedtægter | Binavne | Årsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stefansgade 10, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-19 fjernes Bibranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-19 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-03-11 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-19 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-19 fjernes Kontaktoplysninger: TUFAANFESCHAR@gmail.com (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-19 fjernes Legale ejere: Nicolas Bergholdt (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-19 fjernes Navne: TUFAAN FESCHAR III ApS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-19 fjernes ObligatoriskEmail: nb@liquid.re (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-19 fjernes Reelle ejere: Nicolas Bergholdt (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-19 fjernes Stiftere: Nicolas Bergholdt (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-02-05 fjernes Direktion: Nicolas Bergholdt (adm. dir) (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-02-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stefansgade 10, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Farverland 5, 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-02-02 tilføjes Kontaktoplysninger: TUFAANFESCHAR@gmail.com (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-02-01 fjernes Kontaktoplysninger: nb@liquid.re (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-02-02 tilføjes Navne: TUFAAN FESCHAR III ApS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-02-01 fjernes Navne: LIQUID FILM & EVENTS ApS (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-02-02 tilføjes Vedtægter: 2018-02-02 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-02-01 fjernes Bibranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-02-01 fjernes Binavne: TUBORG BUSSEN ApS, LIQUID SOUNDBUS ApS, DOBBELTDAEKKERBUSSEN ApS, AWD EVENTS ApS (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-23 tilføjes ObligatoriskEmail: nb@liquid.re (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2015-10-30 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farverland 5, 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 88, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2014-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive bar, events, filmproduktion og buskørsel. (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2014-12-11 tilføjes Kontaktoplysninger: nb@liquid.re (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2014-12-10 fjernes Kontaktoplysninger: nb@awdgroup.dk (offentliggjort 2014-12-11)
Den 2014-12-11 tilføjes Navne: LIQUID FILM & EVENTS ApS (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2014-12-10 fjernes Navne: AWD EVENTS ApS (offentliggjort 2014-12-11)
Den 2014-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2014-12-11 tilføjes Vedtægter: 2014-12-11 (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2012-09-04 fjernes Binavne: KOOL JACK ENTERTAINMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-03-11 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2012-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2012-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 101.000,00 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2012-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2012-02-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2012-02-27 fjernes Revisor: Stig Ulrik Bolten Jagd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 fjernes Direktion: Søren Allerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 88, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2011-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Brodersens Alle 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-30 tilføjes Kontaktoplysninger: nb@awdgroup.dk (offentliggjort 2014-12-11)
Den 2010-08-30 tilføjes Bibranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2010-08-30 fjernes Binavne: THE KOOL JACK BUS A BUZZ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-15 tilføjes Direktion: Søren Allerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Direktion: Nicolas Bergholdt (adm. dir) (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2010-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brodersens Alle 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 tilføjes Bibranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2010-07-01 tilføjes Binavne: THE KOOL JACK BUS A BUZZ ApS, KOOL JACK ENTERTAINMENT ApS, TUBORG BUSSEN ApS, LIQUID SOUNDBUS ApS, DOBBELTDAEKKERBUSSEN ApS, AWD EVENTS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2010-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Legale ejere: Nicolas Bergholdt (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2010-07-01 tilføjes Navne: AWD EVENTS ApS (offentliggjort 2014-12-11)
Den 2010-07-01 tilføjes Reelle ejere: Nicolas Bergholdt (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2010-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2010-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2010-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2010-07-01 tilføjes Revisor: Stig Ulrik Bolten Jagd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Stiftere: Nicolas Bergholdt (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)