Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Direktion | xbrl | ||||
Revisor | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2020-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kratbjerg 201, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-15 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-09-14 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-04-26 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-09-14 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-09-14 fjernes Kontaktoplysninger: steen@garde.dk (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-09-14 fjernes Legale ejere: S. GARDE HOLDING ApS, Nanett Susanne Siesbye (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-09-14 fjernes Navne: SIESBYE & PARTNERS ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-09-14 fjernes Reelle ejere: Nanett Susanne Siesbye (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-09-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-09-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-09-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-09-14 fjernes Stiftere: PETER H. HAGEN HOLDING ApS, Nanett Susanne Siesbye (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-09-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-08-13 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-06-27 fjernes Legale ejere: Anpartsselskabet af 21. november (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-03-06 fjernes Legale ejere: U.W.ApS (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2018-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-10 fjernes Direktion: Steen Garde (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-02-07 tilføjes Kontaktoplysninger: steen@garde.dk (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-12-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-11-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-06 fjernes Revisor: PRO REVISION I/S (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Reelle ejere: Nanett Susanne Siesbye (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-08-01 tilføjes Legale ejere: Nanett Susanne Siesbye (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-07-31 fjernes Legale ejere: Nanett Susanne Siesbye (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kratbjerg 201, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2016-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kratbjerg 201, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2015-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-10-26 tilføjes Revisor: PRO REVISION I/S (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2015-10-26 fjernes Revisor: REVISOR-TEAM P/S (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kratbjerg 201, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2015-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillesøvej 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-01 tilføjes Direktion: Steen Garde (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2015-09-01 fjernes Direktion: Per Henrik Siesbye (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-01 tilføjes Legale ejere: Nanett Susanne Siesbye, S. GARDE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er formidling og køb og salg af fast ejendom samt tjenesteydelser relateret hertil samt rådgivnings og konsulentvirksomhed (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 170.000,00 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-01-14 tilføjes Revisor: REVISOR-TEAM P/S (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2015-01-14 tilføjes Vedtægter: 2015-01-14 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-11-01 tilføjes Legale ejere: U.W.ApS (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2014-04-01 tilføjes Legale ejere: Anpartsselskabet af 21. november (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillesøvej 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2012-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 10, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2012-06-18)
Den 2012-10-13 fjernes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-31 tilføjes Navne: SIESBYE & PARTNERS ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2012-07-30 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 18. JUNI 2012 (offentliggjort 2012-06-18)
Den 2012-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 10, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2012-06-18)
Den 2012-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 70, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-18 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 18. JUNI 2012 (offentliggjort 2012-06-18)
Den 2012-06-17 fjernes Navne: SIESBYE & PARTNERS ApS (offentliggjort 2010-07-15)
Den 2012-04-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-04-26 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2012-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2012-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-27 tilføjes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 70, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-15 tilføjes Direktion: Per Henrik Siesbye (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2010-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-15 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2010-07-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2010-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-15 tilføjes Navne: SIESBYE & PARTNERS ApS (offentliggjort 2010-07-15)
Den 2010-07-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2010-07-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2010-07-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2010-07-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-15 tilføjes Stiftere: PETER H. HAGEN HOLDING ApS, Nanett Susanne Siesbye (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2010-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2010-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)