Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Knudsen | 04.03.2020 | 13.10.2023 | direktør |
Søren Bach Christensen | 09.04.2014 | 04.03.2020 | direktør |
Torben Sæderup Frandsen | 01.07.2010 | 04.03.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Bach Christensen | 23.03.2022 | 13.10.2023 | formand |
Mogens Knudsen | 04.03.2020 | 13.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Freund Grøftehauge | 04.03.2020 | 13.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Leo Rønsholt Thomsen | 04.03.2020 | 23.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Øllegaard Jensen | 04.03.2020 | 23.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Sæderup Frandsen | 01.07.2010 | 13.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Erik Jensen | 01.07.2010 | 23.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Ellersgaard Basse | 01.07.2010 | 23.03.2022 | formand |
Søren Bach Christensen | 01.07.2010 | 22.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Brian Vestergaard Kamper | 01.07.2010 | 04.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hornemann | 01.07.2010 | 04.03.2020 | bestyrelsesmedlem |