Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tina Bastkjær Ørholm | 01.08.2017 | 08.04.2020 | direktør |
Thomas Bastkjær Hansen | 14.07.2010 | 04.09.2018 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Baunbæk | 25.01.2019 | 08.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jan Gaardboe Jensen | 04.09.2018 | 08.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Benjamin Kramarz | 04.09.2018 | 08.04.2020 | formand |
Jesper Hørsholt | 04.09.2018 | 25.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Hansen | 01.08.2017 | 04.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Eva Bastkjær Hansen | 01.08.2017 | 04.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Bastkjær Hansen | 14.07.2010 | 04.09.2018 | bestyrelse |
Tina Bastkjær Ørholm | 14.07.2010 | 04.09.2018 | bestyrelse |
Bjarne Ulrich Hansen | 14.07.2010 | 04.09.2018 | formand |