Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2010-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PROFF MANAGEMENT ApS. (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-09-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Concetto ApS. (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2018-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MOVE F APS. (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2021-07-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-14 fjernes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2012-10-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Christensensvej 12, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-12 tilføjes Direktion: Tommy Jørn Jerichau Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i driftsselskaber, der beskæftiger sig med økonomisk rådgivning af virksomheder og andre beslægtede virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 tilføjes Legale ejere: Tommy Jørn Jerichau Larsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2010-07-12 tilføjes Navne: TJØRN ApS (offentliggjort 2010-07-13)
Den 2010-07-12 tilføjes Reelle ejere: Tommy Jørn Jerichau Larsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2010-07-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-07-12 tilføjes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2010-07-12 tilføjes Stiftere: Tommy Jørn Jerichau Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 tilføjes Vedtægter: 2010-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-07-13)
Den 2010-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)