Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Legale ejere |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-10 tilføjes Bestyrelse: Morten Thorsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2022-01-10 fjernes Bestyrelse: Poul Ishøy (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Folmer Hjorth Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Folmer Hjorth Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-05-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kirkevej 6, 9940 Læsø (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Doktorvejen 2, 9940 Læsø (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Hjemmeside: www.laesoeforsyning.dk (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: forsyning@laesoe.dk (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-05-27 tilføjes Bestyrelse: Brian Winther (formand) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2020-04-30 fjernes Bestyrelse: Per Kjærsgård Bragt (formand) (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Hanne Krogh (direktør) (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-31 fjernes Direktion: Jørgen Vestby Christiansen (direktør) (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Peter Jacobsen (suppleant) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2017-12-31 fjernes Bestyrelse: Olav Juul Gaarn Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-01 fjernes Bestyrelse: Henning Møller Thomsen (suppleant) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-09-14 tilføjes Vedtægter: 2017-09-14 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-25 tilføjes Direktion: Jørgen Vestby Christiansen (direktør) (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2017-04-24 fjernes Direktion: Lillian Maibrit Kristensen (direktør) (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-03-08 tilføjes Bestyrelse: Per Kjærsgård Bragt (formand) (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2017-03-07 fjernes Bestyrelse: Tobias Birch Johansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-10 tilføjes Direktion: Lillian Maibrit Kristensen (direktør) (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2016-08-10 fjernes Direktion: Johan Norden (direktør) (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-29 tilføjes Direktion: Johan Norden (direktør) (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-01-29 fjernes Direktion: Lars Peter Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-01 tilføjes Direktion: Lars Peter Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-01 fjernes Direktion: Jan Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-26 tilføjes Bestyrelse: Erling Strøm Mortensen (suppleant) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2014-09-24 tilføjes Bestyrelse: Henning Møller Thomsen (suppleant) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2014-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vand- og spildevandsforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom. Selskabet skal sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig og til gavn for alle forbrugere i selskabets for-syningsområde. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af bestyrelsesformanden og direktøren i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Vedtægter: 2014-09-19 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Bestyrelse: Tobias Birch Johansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 fjernes Bestyrelse: Kim Wiis Rulle (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-05 tilføjes Direktion: Jan Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-05 fjernes Direktion: Jan Kjærgaard Bachmann Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Vandforsyning (offentliggjort 2010-07-27)
Den 2010-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Doktorvejen 2, 9940 Læsø (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Bestyrelse: Kim Wiis Rulle (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Direktion: Jan Kjærgaard Bachmann Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Navne: LÆSØ VAND A/S (offentliggjort 2010-07-13)
Den 2010-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-06-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Stiftere: LÆSØ FORSYNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-07-13)
Den 2010-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Legale ejere: LÆSØ FORSYNING A/S (offentliggjort 2019-05-16)