Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus | Direktion | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-07-22 sletter virksomheden Ejerskaber: DANISH HUNGARIAN CORPORATION ApS. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2014-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HOTSPOTS ApS. (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2015-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: AKACIETORVET ApS. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-12 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-11-11 (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-04-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2015-11-02 tilføjes Direktion: Jens Schelde (direktør) (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2015-11-02 tilføjes Vedtægter: 2015-11-02 (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2015-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2015-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2015-10-23 fjernes Direktion: Jens Schelde (direktion) (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2015-10-23 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET LARSEN & LARSEN ApS (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2012-04-27 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET LARSEN & LARSEN ApS (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2012-04-27 fjernes Revisor: Larsen & Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julius Thomsens Gade 14, 1632 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-02 tilføjes Direktion: Jens Schelde (direktion) (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2010-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte og indirekte som holdingselskab, at drive handel, industri, udlejning samt rådgivnings- og konsulentvirksomhed og herunder foretage finansiering og investering samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-02 tilføjes Legale ejere: Jens Schelde (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2010-07-02 tilføjes Navne: JENS SCHELDE HOLDING ApS (offentliggjort 2010-07-13)
Den 2010-07-02 tilføjes Reelle ejere: Jens Schelde (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2010-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2010-07-02 tilføjes Revisor: Larsen & Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-02 tilføjes Stiftere: Jens Schelde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-02 tilføjes Vedtægter: 2010-07-02 (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2010-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-07-13)
Den 2010-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-23)