Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TJN EJENDOMSINVEST ApS. (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-05-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-05-22 tilføjes Vedtægter: 2015-05-22 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-05-22 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-05-08 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-05-08 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 47, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-28 tilføjes Direktion: Torben Jens Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og at eje anparterne i TJN Ejendomsinvest ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2010-07-13)
Den 2010-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 495.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Legale ejere: Torben Jens Nielsen (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2010-06-28 tilføjes Navne: TJN HOLDING ApS (offentliggjort 2010-07-12)
Den 2010-06-28 tilføjes Reelle ejere: Torben Jens Nielsen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2010-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2010-06-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Stiftere: Torben Jens Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Vedtægter: 2010-06-28 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2010-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-07-12)
Den 2010-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)