Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-30 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Legale ejere: Momentum Energy Karrebæk Holding K/S (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Navne: Momentum Energy Karrebæk ApS (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Reelle ejere: Kim Madsen (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Stiftere: Theis Mariegaard, MHJ VIND HOLDING ApS, HHY VIND HOLDING ApS (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2023-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2023-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-12-28 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-01-06 fjernes Direktion: Michael Shalmi (direktør) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 fjernes Reelle ejere: Michael Shalmi (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2021-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 7, 4900 Nakskov (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: rasmus@fikon.dk (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Direktion: Michael Shalmi (direktør) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2021-06-29 fjernes Direktion: Rasmus Okkels (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Legale ejere: Momentum Energy Karrebæk Holding K/S (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2021-06-29 fjernes Legale ejere: NORD DANSK VIND ApS, RASMUS OKKELS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Navne: Momentum Energy Karrebæk ApS (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2021-06-28 fjernes Navne: KARREBÆK VIND ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Reelle ejere: Michael Shalmi, Kim Madsen (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-06-29 fjernes Reelle ejere: Leif Kyhl Johansen, Rasmus Okkels (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2021-06-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2021-06-29 tilføjes Vedtægter: 2021-06-29 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-30 tilføjes Vedtægter: 2018-06-30 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 7, 4900 Nakskov (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2015-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Thujavej 61, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-10 tilføjes Kontaktoplysninger: rasmus@fikon.dk (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2015-06-09 fjernes Kontaktoplysninger: hy@dsa-net.dk (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-04 tilføjes Direktion: Rasmus Okkels (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2015-06-04 fjernes Direktion: Henrik Hylander (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: NORD DANSK VIND ApS, RASMUS OKKELS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Leif Kyhl Johansen, Rasmus Okkels (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2014-12-31 fjernes Legale ejere: Theis Mariegaard, MHJ VIND HOLDING ApS, HHY VIND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2014-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med drift af vindmøller samt andet, efter ledelsens skøn, hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2014-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2014-05-27 tilføjes Vedtægter: 2014-05-27 (offentliggjort 2018-07-08)
Den 2014-05-27 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2010-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thujavej 61, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2010-06-30 tilføjes Direktion: Henrik Hylander (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2010-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-30 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2010-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2010-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2010-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: hy@dsa-net.dk (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2010-06-30 tilføjes Legale ejere: Theis Mariegaard, MHJ VIND HOLDING ApS, HHY VIND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2010-06-30 tilføjes Navne: KARREBÆK VIND ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2010-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2010-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2010-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2010-06-30 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Stiftere: Theis Mariegaard, MHJ VIND HOLDING ApS, HHY VIND HOLDING ApS (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2010-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2010-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-12)