Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AHRENSDAL ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-15 fjernes Revisor: LMO AFVENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frijsenborgvej 180, 8450 Hammel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 tilføjes Direktion: Ingrid Mortensen Hellemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, samt at drive handel, industri, investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Legale ejere: Ingrid Mortensen Hellemann (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2010-07-01 tilføjes Navne: I HELLEMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2010-08-05)
Den 2010-07-01 tilføjes Reelle ejere: Ingrid Mortensen Hellemann (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2010-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Revisor: LMO AFVENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Vedtægter: 2010-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-08-05)
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)