Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Vedtægter | Bibranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Navne | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørupvej 27, 7400 Herning (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Mørupvej 27, 7400 Herning (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørupvej 27, 7400 Herning (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Mørupvej 27, 7400 Herning (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørupvej 27, 7400 Herning (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Mørupvej 27, 7400 Herning (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørupvej 27, 7400 Herning (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2019-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 101, 7400 Herning (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-11 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@aktivtrader.dk (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 fjernes Kontaktoplysninger: thomas@frohlich.dk (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-09 tilføjes Binavne: HERNING BILER ApS (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 tilføjes Vedtægter: 2019-12-09 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-06-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-26 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-26 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 fjernes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 101, 7400 Herning (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2017-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Monradsgade 56, 7400 Herning (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering, finansiering, værdipapiradministration, samt mandskabsudlejning. Selskabet udbyder endvidere kurser, driver konsulentvirksomhed og handel med beslægtede varer. (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-23 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@frohlich.dk (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2017-02-22 fjernes Kontaktoplysninger: frohlich@mail.dk (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-23 tilføjes Vedtægter: 2017-02-23 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2016-07-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-07-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-07-15 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering, finansiering og værdipapiradministration. Selskabet udbyder endvidere kurser, driver konsulentvirksomhed og handel med beslægtede varer. (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2011-10-03 tilføjes Navne: AKTIVTRADER ApS (offentliggjort 2011-10-05)
Den 2011-10-02 fjernes Navne: DAYTRADECENTER AARHUS ApS (offentliggjort 2010-07-08)
Den 2011-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. Enkeltstående større dispositioner af økonomisk betydning kan kun indgås af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2011-10-03 tilføjes Vedtægter: 2011-10-03 (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2011-10-03 fjernes Binavne: DAYTRADECENTER ØSTJYLLAND ApS, DAYTRADECENTER ÅRHUS ApS, DAYTRADECENTER JYLLAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Monradsgade 56, 7400 Herning (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2010-07-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Frøhlich (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2010-07-01 tilføjes Binavne: DAYTRADECENTER ØSTJYLLAND ApS, DAYTRADECENTER ÅRHUS ApS, DAYTRADECENTER JYLLAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Direktion: Thomas Frøhlich (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2010-07-12)
Den 2010-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: frohlich@mail.dk (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2010-07-01 tilføjes Legale ejere: GLOBUS INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2010-07-01 tilføjes Navne: DAYTRADECENTER AARHUS ApS (offentliggjort 2010-07-08)
Den 2010-07-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Frøhlich (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2010-07-01 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2010-07-01 tilføjes Stiftere: GLOBUS INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-07-08)
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)