Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Formål | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Opløsningsstrussel seneste | Revisor | ||||
Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 tilføjes Direktion: Malik Khaboonram (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 fjernes Direktion: Ayhan Taskiran (direktør) (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor bilværksted samt beslægtet virksomhed efter direktionens ønske. (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-16 fjernes Hovedbranche: Teknisk afprøvning og kontrol (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-17 tilføjes Legale ejere: Ulisses Silva Camacho, Malik Khaboonram (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 fjernes Legale ejere: MALIK HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 tilføjes Navne: Proff Autoservice ApS (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-16 fjernes Navne: KØGE BUGT BILSYN ApS (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 tilføjes Reelle ejere: Ulisses Silva Camacho, Malik Khaboonram (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 fjernes Reelle ejere: Ayhan Taskiran (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 tilføjes Vedtægter: 2024-04-17 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 fjernes Kontaktoplysninger: syn@masterbilsyn.dk (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 44, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 65, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-26 tilføjes Reelle ejere: Ayhan Taskiran (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2017-07-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 65, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tangmosevej 93, 4600 Køge (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Kontaktoplysninger: syn@masterbilsyn.dk (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2013-08-12 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-08-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-08 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med syn af biler, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2013-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Vedtægter: 2013-05-30 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: Økonomihuset (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-26 tilføjes Revisor: Økonomihuset (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tangmosevej 93, 4600 Køge (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2010-07-07 tilføjes Direktion: Ayhan Taskiran (direktør) (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2010-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 tilføjes Hovedbranche: Teknisk afprøvning og kontrol (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2010-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 tilføjes Legale ejere: MALIK HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2010-07-07 tilføjes Navne: KØGE BUGT BILSYN ApS (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2010-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 tilføjes Stiftere: MALIK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-07-08)
Den 2010-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)