Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikkel Lindhard Madsen | 05.04.2013 | 02.08.2023 | adm. dir |
Dung Hoang Tran | 06.07.2010 | 05.04.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis Frederik Westh Flood | 04.05.2011 | 18.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Lindhard Madsen | 06.07.2010 | 18.07.2019 | formand |
Salem Bob Nabulsi Buur | 06.07.2010 | 05.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Gert Reffelt | 06.07.2010 | 04.05.2011 | bestyrelsesmedlem |