Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Hvidhvask | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandbakken 25, 9981 Jerup (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Binavne: Merrild & CO ApS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Direktion: Valter Merrild-Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-07 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Kontaktoplysninger: vmh@merrildco.com (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Legale ejere: Valter Merrild-Hansen, David Merrild-Hansen, Stig Hedeager Merrild, Marcus Merrild-Hansen, Simon Merrild-Hansen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Navne: Merrild & CO Holding ApS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Reelle ejere: Valter Merrild-Hansen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Stiftere: Valter Merrild-Hansen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2010-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: M NO. 1 ApS. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2010-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: MERRILD & CO. ApS. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-18 tilføjes Binavne: Merrild & CO ApS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2018-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning, handel og produktion og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2018-04-18 tilføjes Kontaktoplysninger: vmh@merrildco.com (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2018-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandbakken 25, 9981 Jerup (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2018-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerihavnsgade 23, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-12 tilføjes Navne: Merrild & CO Holding ApS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2018-04-11 fjernes Navne: MERRILD & CO. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-12 tilføjes Vedtægter: 2018-04-12 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2017-11-13 tilføjes Vedtægter: 2017-11-13 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2017-11-13 fjernes Bestyrelse: Valter Merrild-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerihavnsgade 23, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2016-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 12, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-05-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-05-06 tilføjes Bestyrelse: Simon Merrild-Hansen (formand) (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-05-06 fjernes Bestyrelse: Olaf Skjødt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-05 fjernes Bestyrelse: Simon Merrild-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2014-05-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2014-05-12 tilføjes Vedtægter: 2014-05-12 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2014-05-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2013-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 12, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2013-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevej 5, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-21 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2013-05-20 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-12-18)
Den 2013-02-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-12-18)
Den 2013-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-10 tilføjes Bestyrelse: Simon Merrild-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-10 fjernes Bestyrelse: Henrik Kleis (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevej 5, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-07 tilføjes Bestyrelse: Henrik Kleis (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-07 tilføjes Direktion: Valter Merrild-Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2010-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, besidde og investere i kapitalandele i andre selskaber og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2010-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2010-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-07 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2010-07-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2010-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2010-07-07 tilføjes Legale ejere: Valter Merrild-Hansen, David Merrild-Hansen, Stig Hedeager Merrild, Marcus Merrild-Hansen, Simon Merrild-Hansen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2010-07-06 fjernes Legale ejere: Valter Merrild-Hansen, David Merrild-Hansen, Stig Hedeager Merrild, Marcus Merrild-Hansen, Simon Merrild-Hansen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-07-07 tilføjes Navne: MERRILD & CO. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2010-07-07 tilføjes Reelle ejere: Valter Merrild-Hansen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2010-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2010-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2010-07-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2010-07-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2010-07-07 tilføjes Stiftere: Valter Merrild-Hansen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2010-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2010-07-07 tilføjes Vedtægter: 2010-07-07 (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2010-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2010-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2010-06-21 tilføjes Legale ejere: Valter Merrild-Hansen, David Merrild-Hansen, Stig Hedeager Merrild, Marcus Merrild-Hansen, Simon Merrild-Hansen (offentliggjort 2017-10-25)