Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2017-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Legale ejere: Shahpour Cartli (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Navne: CASA BLANCA AALBORG ApS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Stiftere: Shahpour Cartli (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2016-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-11 fjernes Direktion: Ramin Cartli (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-06 fjernes Direktion: Shahpour Cartli (direktion) (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-01 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-20 tilføjes Direktion: Ramin Cartli (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-07-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2015-07-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2015-07-20 tilføjes Vedtægter: 2015-07-20 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2010-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2010-06-30 tilføjes Direktion: Shahpour Cartli (direktion) (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2010-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2010-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2010-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2010-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2010-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2010-06-30 tilføjes Legale ejere: Shahpour Cartli (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2010-06-30 tilføjes Navne: CASA BLANCA AALBORG ApS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2010-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2010-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2010-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2010-06-30 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2010-06-30 tilføjes Stiftere: Shahpour Cartli (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2010-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-06-30 tilføjes Vedtægter: 2010-06-30 (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2010-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2010-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-15)