Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thorbjørn Nielsen | 01.07.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Matthias Zastrow | 25.01.2022 | 01.07.2024 | direktør |
Viviane Joynes | 09.07.2021 | 25.01.2022 | direktør |
Peter Dagø | 06.07.2010 | 09.07.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thorbjørn Nielsen | 01.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Marcus Ralf Sultzer | 20.01.2021 | formand |
Stefan Marco Holger Berg | 20.01.2021 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Matthias Zastrow | 26.07.2022 | 01.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Viviane Joynes | 01.03.2021 | 26.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Philip le Fevre Kruse | 21.10.2019 | 09.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Dagø | 27.09.2010 | 09.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Dannemann | 27.09.2010 | 20.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Stig Andersen | 27.09.2010 | 21.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Rasmussen | 27.09.2010 | 20.02.2015 | formand |