Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stephen John Neale | 01.05.2013 | 04.06.2014 | direktion |
Dan Rene Snejbjerg Iversen | 23.06.2010 | 30.07.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dan Rene Snejbjerg Iversen | 23.06.2010 | 01.05.2013 | bestyrelse |
Stephen John Neale | 23.06.2010 | 01.05.2013 | bestyrelse |