Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Legale ejere | Hvidhvask | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-25 tilføjes Legale ejere: PLAM 2 ApS (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-25 fjernes Legale ejere: PLAM ApS (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-18 tilføjes Bestyrelse: Lars-Jørgen Skipper (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-18 fjernes Bestyrelse: Marianne Birgitte Honore' (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-22 tilføjes Legale ejere: LJS HOLDING DJURSLAND ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-22 tilføjes Reelle ejere: Lars-Jørgen Skipper (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2014-03-24 fjernes Bestyrelse: Mai-Britt Brøndum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-09-14)
Den 2010-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: pe@toyota-randers.dk (offentliggjort 2010-09-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristrupvej 168, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Bestyrelse: Mai-Britt Brøndum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Direktion: Peter Eriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsinvestering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Legale ejere: PLAM ApS (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2010-06-30 tilføjes Navne: P&T EJENDOMSINVEST A/S (offentliggjort 2010-07-02)
Den 2010-06-30 tilføjes Reelle ejere: Peter Eriksen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2010-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-06-30 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2010-06-30 tilføjes Stiftere: TM-KKT ApS, PLAM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Vedtægter: 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-07-02)
Den 2010-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)