Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Storkevej 5, 9300 Sæby (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-03 fjernes Bibranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-04-30 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-03 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-03 fjernes Legale ejere: Martin Riise (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-03 fjernes Navne: MR 2 INVEST ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-03 fjernes Reelle ejere: Martin Riise (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-03 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-03 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-03 fjernes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-01-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-30 fjernes Direktion: Martin Riise (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-26 tilføjes Direktion: Louise Lili Riise (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsinvestering og anden investeringvirksomhed (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storkevej 5, 9300 Sæby (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2011-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Langmosevej 15, 9750 Østervrå (offentliggjort 2010-07-09)
Den 2010-08-01 tilføjes Bibranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2010-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2010-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langmosevej 15, 9750 Østervrå (offentliggjort 2010-07-09)
Den 2010-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-02 tilføjes Direktion: Martin Riise (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2010-07-02 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-02 tilføjes Navne: MR 2 INVEST ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2010-07-01 tilføjes Navne: ApS STAKE NR. 1211 (offentliggjort 2010-07-02)
Den 2010-07-01 fjernes Navne: ApS STAKE NR. 1211 (offentliggjort 2010-07-02)
Den 2010-07-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-04-30 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2010-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2010-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2010-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2010-07-01 tilføjes Legale ejere: Martin Riise (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2010-07-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Riise (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2010-07-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2010-07-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2010-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2010-07-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-01)