Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Bestyrelse: Peer Kristiansen Berg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-06-30 fjernes Bestyrelse: Birgitte Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsesformanden eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-04-22 tilføjes Bestyrelse: Niels Christian Vedel Müller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-04-01 fjernes Bestyrelse: Niels Christian Vedel Müller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-22 tilføjes Vedtægter: 2024-04-22 (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-04-01 tilføjes Direktion: Jan Michael Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-01 fjernes Direktion: Niels Christian Vedel Müller (direktør) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-02-06 tilføjes Bestyrelse: Mogens Ferløv Schwensen (formand) (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-06 fjernes Bestyrelse: Susanne Charlotte Borggaard (formand) (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-05 fjernes Bestyrelse: Mogens Ferløv Schwensen (næstformand) (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-01-26 tilføjes Direktion: Niels Christian Vedel Müller (direktør) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-01-08 fjernes Direktion: Anders Werner Johansen (direktør) (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-24 tilføjes Bestyrelse: Mogens Ferløv Schwensen (næstformand) (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2022-02-23 fjernes Bestyrelse: Mogens Ferløv Schwensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Charlotte Borggaard (formand) (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Ivan Hansen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsesformanden eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2019-08-22 tilføjes Vedtægter: 2019-08-22 (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 60, 4295 Stenlille (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 60, 4295 Stenlille (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Bestyrelse: Rolf Mosegaard Laufer Clausen (formand) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-31 fjernes Bestyrelse: Jørn Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-01)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-27 tilføjes Bestyrelse: Tommy Borlund Olsen (formand) (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2016-06-27 fjernes Bestyrelse: Søren Gotfredsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-05-24 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Gotfredsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-31 fjernes Bestyrelse: Carl Andreas Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-28 tilføjes Bestyrelse: Claus Nordvang Kristiansen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-28 fjernes Bestyrelse: Per Hovmand (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-01 tilføjes Legale ejere: SORØ FORSYNING A/S (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2012-07-12)
Den 2010-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@soroeforsyning.dk (offentliggjort 2011-11-18)
Den 2010-08-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2010-08-09)
Den 2010-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2010-08-09)
Den 2010-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 60, 4295 Stenlille (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2010-06-23 tilføjes Bestyrelse: Per Hovmand (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-23 tilføjes Direktion: Anders Werner Johansen (direktør) (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2010-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed (levering og drifts- og administrationsydeler) i tilknytning til forsyningsaktiviteter i henhold til lovgivningen herom, herunder servicevirksomhed i tilknytning til forsyningsaktiviteter i Sorø Kommune, samt efter bestyrelsens skøn at varetage hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-23 tilføjes Navne: SORØ FORSYNINGSSERVICE A/S (offentliggjort 2010-07-26)
Den 2010-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-06-23 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2010-06-23 tilføjes Stiftere: Sorø Kommune (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsesformanden og en direktør i forening (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2010-06-23 tilføjes Vedtægter: 2010-06-23 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2010-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-07-26)
Den 2010-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)