Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjørn Bruhn Asmussen | 15.08.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Gregaard | 01.07.2010 | 15.08.2020 | direktør |
Peter Boilesen | 01.07.2010 | 21.05.2015 | direktør |
Henning Sørensen | 01.07.2010 | 21.05.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jeppe Tokkesdal Jensen | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Helle Juel-Nielsen | 03.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Steen Bitsch | 13.10.2022 | formand |
Bjørn Bruhn Asmussen | 22.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Kvorning Ehmsen | 13.10.2022 | 31.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Tokkesdal Jensen | 13.10.2022 | 07.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Kristian Jensen | 02.03.2022 | 07.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Gregaard | 21.05.2015 | 13.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Nordestgaard Andersen | 21.05.2015 | 13.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Lægaard | 21.05.2015 | 13.10.2022 | formand |
Henning Sørensen | 21.05.2015 | 27.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Boilesen | 21.05.2015 | 27.05.2016 | bestyrelsesmedlem |