Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Revisor | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-08 tilføjes Reelle ejere: Mark Stig Hellstern, Hanne Hørup Hellstern (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-02-07 fjernes Reelle ejere: Mark Stig Hellstern, Hanne Hørup Hellstern (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-02-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-02-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-10 tilføjes Reelle ejere: Mark Stig Hellstern, Hanne Hørup Hellstern (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-01-09 fjernes Reelle ejere: Mark Stig Hellstern (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofienlystvej 6-8, 8340 Malling (offentliggjort 2012-03-29)
Den 2012-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofienlystvej 9, 8340 Malling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofienlystvej 9, 8340 Malling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 tilføjes Direktion: Mark Stig Hellstern (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejendommen Sofienlystvej 9, 8340 Malling og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2011-03-10)
Den 2010-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Legale ejere: HØRUP HELLSTERN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2010-07-01 tilføjes Navne: HØRUP HELLSTERN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2010-07-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Reelle ejere: Mark Stig Hellstern (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2010-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Stiftere: HØRUP HELLSTERN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Vedtægter: 2010-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-07-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)