Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Jørgensby 5, 6310 Broager (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-01 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-15 fjernes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-15 fjernes Legale ejere: FRIDTHJOF FILM A/S (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-15 fjernes Navne: FRIDTHJOF FILM SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-15 fjernes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-15 fjernes Stiftere: FRIDTHJOF FILM A/S (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Direktion: Ronnie Haarup Hagner Fridthjof (adm. dir) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jørgensby 5, 6310 Broager (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2017-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 23, st. syd., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 tilføjes Navne: FRIDTHJOF FILM SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2017-11-02 fjernes Navne: FRIDTHJOF FILM ÅRHUS ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 tilføjes Vedtægter: 2017-11-03 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2017-11-03 fjernes Bestyrelse: Rasmus Heide Ejersbo (bestyrelse) (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-04-25 tilføjes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2017-04-25 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-01-14 tilføjes Bestyrelse: Toke Rude Trangbæk (formand) (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2015-01-14 fjernes Bestyrelse: Jan Duckert (formand) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 23, st. syd., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2012-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 3, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 3, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2010-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Duckert (formand) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-07-01 tilføjes Direktion: Ronnie Haarup Hagner Fridthjof (adm. dir) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2010-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er filmproduktion og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2010-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2010-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-01 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2010-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2010-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2010-07-01 tilføjes Legale ejere: FRIDTHJOF FILM A/S (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2010-07-01 tilføjes Navne: FRIDTHJOF FILM ÅRHUS ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2010-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2010-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2010-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2010-07-01 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2010-07-01 tilføjes Stiftere: FRIDTHJOF FILM A/S (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2010-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2010-07-01 tilføjes Vedtægter: 2010-07-01 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-27)