Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
xbrl | Reelle ejere | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karetmagervej 27, 7000 Fredericia (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kraftværksvej 11, 7000 Fredericia (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-12-29 tilføjes Bestyrelse: Kasper Fromberg Kiehn (formand) (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-29 fjernes Bestyrelse: Kurt Eli Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-28 fjernes Bestyrelse: Kasper Fromberg Kiehn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Revisor: KRESTON JC STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kraftværksvej 11, 7000 Fredericia (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2022-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kraftværksvej 11, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2021-10-12 tilføjes Bestyrelse: Kurt Eli Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2021-10-12 fjernes Bestyrelse: Tom Gram Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-30 tilføjes Bestyrelse: Søs Friis Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2020-11-30 fjernes Bestyrelse: Jette Posch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2020-11-13 fjernes Bestyrelse: Stig Andresen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-20 tilføjes Reelle ejere: Tom Gram Pedersen (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2020-06-19 fjernes Reelle ejere: Tom Gram Pedersen (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2020-06-08 tilføjes Reelle ejere: Tom Gram Pedersen, Maj Kicki Kiehn, Kasper Fromberg Kiehn, Morten Gram Pedersen (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2020-06-08 fjernes Reelle ejere: Stig Andresen (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-06-07 fjernes Reelle ejere: Tom Gram Pedersen, Morten Gram Pedersen (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-06-16 tilføjes Legale ejere: Kiehn Invest ApS (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2020-06-08 fjernes Legale ejere: ANDRESEN'S VVS A/S (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-03-11 tilføjes Bestyrelse: Kasper Fromberg Kiehn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-10-28 tilføjes Vedtægter: 2019-10-28 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-10-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-05 tilføjes Bestyrelse: Jette Posch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kraftværksvej 11, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kraftværksvej 11, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-11 tilføjes Bestyrelse: Morten Gram Pedersen (formand) (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2017-12-11 fjernes Bestyrelse: Flemming Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af ventilationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 tilføjes Vedtægter: 2013-05-24 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2013-05-21 tilføjes Legale ejere: MORTEN GRAM HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2013-05-01 tilføjes Legale ejere: ANDRESEN'S VVS A/S, TOM GRAM HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2013-05-21 tilføjes Reelle ejere: Morten Gram Pedersen (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2013-05-01 tilføjes Reelle ejere: Tom Gram Pedersen, Stig Andresen (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-29 fjernes Revisor: K/M REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Bestyrelse: Flemming Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 258.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) (offentliggjort 2010-07-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-30 tilføjes Revisor: K/M REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kraftværksvej 11, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2010-06-25 tilføjes Direktion: Tom Gram Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Navne: DEBER VENTILATION ApS (offentliggjort 2010-07-01)
Den 2010-06-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2010-06-25 tilføjes Stiftere: Tom Gram Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-07-01)
Den 2010-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)