Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edvard Griegs Gade 17, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bergmansdalsvej 6, 3000 Helsingør (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2010-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BRDR. KOCH ApS. (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bergmansdalsvej 6, 3000 Helsingør (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Østersøvej 46, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østersøvej 46, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vardegade 19, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Vedtægter: 2015-12-08 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-08 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2010-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vardegade 19, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2010-06-25 tilføjes Direktion: Lasse Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i ande virksomheder og selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2010-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Legale ejere: Lasse Koch (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2010-06-25 tilføjes Navne: FAMILIEN KOCH HOLDING ApS (offentliggjort 2010-07-01)
Den 2010-06-25 tilføjes Reelle ejere: Lasse Koch (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2010-06-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2010-06-25 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2010-06-25 tilføjes Stiftere: Lasse Koch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Vedtægter: 2010-06-25 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2010-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-07-01)
Den 2010-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)