Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvænget 34, 5792 Årslev (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvangen 18, 5792 Årslev (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2010-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: KEH Solutions ApS. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BEKIDAN MASKINFABRIK A/S. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2023-11-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvangen 18, 5792 Årslev (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2022-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvangen 18, 5792 Årslev (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-10-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-15 tilføjes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE Registrerede Revisorer ApS, REVISORGÅRDEN I ODENSE Registrerede Revisorer ApS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvangen 18, 5792 Årslev (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringholmvej 5, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Kontaktoplysninger: Bekidan@bekidan.dk (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-15 tilføjes Legale ejere: Rikke Leonia Knudsen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-15 tilføjes Reelle ejere: Rikke Leonia Knudsen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-10-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber, samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-10 tilføjes Vedtægter: 2013-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-10 fjernes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE Registrerede Revisorer ApS, REVISORGÅRDEN I ODENSE Registrerede Revisorer ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringholmvej 5, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2010-06-25 tilføjes Direktion: Kenneth Eielsø Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Legale ejere: Kenneth Eielsø Hansen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2010-06-25 tilføjes Navne: KENNETH EIELSØ HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2010-07-01)
Den 2010-06-25 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Eielsø Hansen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2010-06-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2010-06-25 tilføjes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE Registrerede Revisorer ApS, REVISORGÅRDEN I ODENSE Registrerede Revisorer ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Stiftere: Kenneth Eielsø Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-07-01)
Den 2010-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)