Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 66, 5450 Otterup (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-01 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-31 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: IDHC HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-31 fjernes Navne: CONLY ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-31 fjernes Reelle ejere: Per Grønlund Rasmussen (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-31 fjernes Stiftere: MJK HOLDING ApS, IDHC HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-01 fjernes Revisor: UNIK-REVISION, OTTERUP REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-01-27 fjernes Direktion: Per Grønlund Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 66, 5450 Otterup (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 66, 5450 Otterup (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 66, 5450 Otterup (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2019-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 66, 5450 Otterup (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 66, 5450 Otterup (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 66, 5450 Otterup (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-04-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 fjernes Direktion: Michael Vestergaard Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-10-30 fjernes Legale ejere: MJK HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2016-06-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 66, 5450 Otterup (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2010-07-01 tilføjes Direktion: Michael Vestergaard Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, besidde og udleje fast ejendom samt andet dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-01 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Legale ejere: MJK HOLDING ApS, IDHC HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2010-07-01 tilføjes Navne: CONLY ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Reelle ejere: Per Grønlund Rasmussen (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Revisor: UNIK-REVISION, OTTERUP REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2010-07-01 tilføjes Stiftere: MJK HOLDING ApS, IDHC HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2010-07-01 tilføjes Vedtægter: 2010-07-01 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-01)