Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2013-06-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MOSEKÆRGAARD A/S. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2018-04-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mosekærgaard Øko ApS. (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2023-11-30 tilføjes Legale ejere: Lars Christiansen, Anne Gottlieb Christiansen, Rasmus Christiansen, Jacob Strandqvist Christiansen, Sine Juul Nielsen (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-11-29 fjernes Legale ejere: Lars Christiansen (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-11-30 tilføjes Reelle ejere: Lars Christiansen (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-11-29 fjernes Reelle ejere: Lars Christiansen (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-19 fjernes Revisor: LandboNord (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-04 tilføjes Legale ejere: Lars Christiansen (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2013-06-04 tilføjes Reelle ejere: Lars Christiansen (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2011-05-16 tilføjes Revisor: LandboNord (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2011-05-16 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandelsvej 66, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-22 tilføjes Direktion: Lars Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og eje kapitalandele - anparter og aktier - samt hermed beslægtet virksomhed samt investering i fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Navne: MOSEKÆRGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2010-07-01)
Den 2010-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-06-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Stiftere: Lars Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Vedtægter: 2010-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-07-01)
Den 2010-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)