Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Torben Jørgensen(virk.: 13) Adm. Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Gerner Lund(virk.: 6) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Dorthe Greve Jørgensen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Flemming Bekker(virk.: 19) | 0 % | 0 % | 0 % | 5,26 % |
Henrik Ernst Specht(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 3,70 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Gerner Lund | 01.06.2016 | Vestergade 50, 5300 Kerteminde |
Torben Jørgensen | 28.01.2017 | Bagergade 29, 5700 Svendborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Ernst Specht | 01.01.2007 | C.F. Richs Vej 17, 2000 Frederiksberg |
Flemming Bekker | 15.07.2013 | Engløkken 1, 2791 Dragør |
Dorthe Greve Jørgensen | 28.01.2017 | Bagergade 29, 5700 Svendborg |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
DASPOS A/S | 33050291 | NORMAL | Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (265100) |
DASPOS INTERNATIONAL ApS | 35212388 | NORMAL | Fremstilling af andet elektrisk udstyr (279000) |
MakeITRight ApS | 39594463 | NORMAL | Detailhandel med computere, ydre enheder og software (474100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
16.04.2015 | 2,25 (km) | Vesterlundvej 9, 2730 Herlev | Gammel Klausdalsbrovej 495, 2730 Herlev |
DASPOS A/S. |
Sidst opdateret den 30.06.2010 og angivet som gældende fra 29.06.2010 (5195 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Dason-Agro I/S | 42693170 |
Dasouki ApS | 42854794 |
DASPO BYG ApS | 25651162 |
DA Sports ApS | 43333933 |
DASPOS A/S | 33050291 |
DASPOS INTERNATIONAL ApS | 35212388 |
Dasqua Denmark ApS | 38615181 |
DAS Rengøringsservice | 40718893 |
Das Rotes Rabbit v/S S Williams | 26623251 |
DASSAULT SYSTEMES ApS | 32652352 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Torben Jørgensen(virk.: 13) Adm. Dir., Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Lars Gerner Lund(virk.: 6) Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pct. | 53 % | 0 % | 0 % | 5 % | 16 % | 26 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Dorthe Greve Jørgensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flemming Bekker(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Henrik Ernst Specht(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sum | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Pct. | 48 % | 0 % | 0 % | 4 % | 37 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Jørgensen(virk.: 13) Adm. Dir., Reelle ejere | 4 | 4 | 2 | 11 |
Lars Gerner Lund(virk.: 6) Reelle ejere | 5 | 2 | 0 | 7 |
Sum | 9 | 6 | 2 | 18 |
Pct. | 26 % | 17 % | 6 % | 51 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Dorthe Greve Jørgensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 0 |
Flemming Bekker(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 11 | 0 | 2 |
Henrik Ernst Specht(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 2 | 3 |
Sum | 12 | 12 | 3 | 5 |
Pct. | 38 % | 38 % | 9 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |