Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Drechsler Christensen | 23.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Britta Søby Nielsen | 23.06.2021 | formand |
Jan Abildtrup Egebæk | 29.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Jørgen Torborg Jensen | 17.03.2017 | 11.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Toft Jensen | 01.01.2014 | 01.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Christian Drechsler Christensen | 01.02.2012 | 05.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Britta Søby Nielsen | 29.06.2010 | 22.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kristina Søgaard | 29.06.2010 | 14.06.2021 | bestyrelsesmedlem |