Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2016-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kinch Alle 1-5, 8723 Løsning (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-30 (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-03-07 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-03-07 fjernes Kontaktoplysninger: jan.abel@mail.dk (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-03-07 fjernes Navne: FRIEDBERG EKSPORT ApS (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-03-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-03-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-03-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-03-07 fjernes Stiftere: FRIEDBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-03-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-13 fjernes Direktion: Jan Abel Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2013-05-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2013-05-08 fjernes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kontaktoplysninger: jan.abel@mail.dk (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2012-11-12 tilføjes Direktion: Jan Abel Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2012-11-12 fjernes Direktion: Flemming Bjerregaard Kinch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kinch Alle 1-5, 8723 Løsning (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Direktion: Flemming Bjerregaard Kinch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er eksport af malervarer og efter direktionens opfattelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-30 (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Navne: FRIEDBERG EKSPORT ApS (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Stiftere: FRIEDBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en eller flere direktører. (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Vedtægter: 2010-06-30 (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-27)