Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Terslev Skolevej 21, 4690 Haslev (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-01-26 fjernes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-24 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-01-26 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-01-26 fjernes Kontaktoplysninger: mail@securityshop.dk (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-01-26 fjernes Navne: OEMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-01-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-01-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-01-26 fjernes Stiftere: Lise Bjerretoft Espersen (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-01-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2015-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2015-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-03-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2015-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 fjernes Direktion: Dennis Oemann (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Terslev Skolevej 21, 4690 Haslev (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2014-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 73, 2400 København NV (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-17 tilføjes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2013-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bar, restaurant og natklub samt at eje kapitalandele og efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2013-12-17 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2013-12-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2013-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@securityshop.dk (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2013-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2013-12-17 tilføjes Vedtægter: 2013-12-17 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2013-11-28 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 73, 2400 København NV (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2012-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Brabrandvej 14, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-22 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-22 fjernes Revisor: MK REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brabrandvej 14, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-24 tilføjes Direktion: Dennis Oemann (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2010-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-24 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2010-06-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2010-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2010-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2010-06-24 tilføjes Navne: OEMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2010-06-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2010-06-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2010-06-24 tilføjes Revisor: MK REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Stiftere: Lise Bjerretoft Espersen (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2010-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2010-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)