Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Hvidhvask | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tanggårdsvej 20, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-21 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-21 fjernes Kontaktoplysninger: gnign@firma.tele.dk (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-21 fjernes Legale ejere: GNIGN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-21 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET VALDEMARSGADE 19 ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-21 fjernes Stiftere: Gert Nielsen (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Gert Nielsen (direktion) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tanggårdsvej 20, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2016-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdemarsgade 19, 1665 København V (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2016-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: gnign@firma.tele.dk (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2014-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2014-11-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-29)
Den 2014-11-28 fjernes Revisor: BRØNSHØJ REVISION ApS GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-11-29)
Den 2014-11-24 tilføjes Revisor: BRØNSHØJ REVISION ApS GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-11-29)
Den 2014-11-24 fjernes Revisor: JOHN SKELMOSE ApS REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2011-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-15 tilføjes Legale ejere: GNIGN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemarsgade 19, 1665 København V (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2010-06-29 tilføjes Direktion: Gert Nielsen (direktion) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2010-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med fast ejendom, udlejning og administration heraf. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-06-29 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET VALDEMARSGADE 19 ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-06-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-06-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-29)
Den 2010-06-29 tilføjes Revisor: JOHN SKELMOSE ApS REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 tilføjes Stiftere: Gert Nielsen (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2010-06-29 tilføjes Vedtægter: 2010-06-29 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2010-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)