Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Krattetvej 125, 9740 Jerslev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-17 fjernes Bestyrelse: Henny Daarbak (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-17 fjernes Direktion: Mogens Daarbak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-17 fjernes Hovedbranche: Almennyttige boligselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-17 fjernes Navne: MOGENS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-17 fjernes Stiftere: Mogens Daarbak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-20 tilføjes Direktion: Henny Daarbak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i, udlejning af samt salg af ejendomme samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den enkelte direktør hver især, eller af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Vedtægter: 2011-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Bestyrelse: Henny Daarbak (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Direktion: Mogens Daarbak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krattetvej 125, 9740 Jerslev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-26 tilføjes Hovedbranche: Almennyttige boligselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-26 tilføjes Navne: MOGENS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-26 tilføjes Stiftere: Mogens Daarbak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)